• Nu-ti lasa creierul sa leneveasca!

    Scurtaturi in mate Ep.1


    Sunt multe tehnici si secrete utile in matematica ce pot fi folositoare in activitatiile zilnice, fie la birou, fie la invatat. Cunoasterea acestor scurtaturi reprezinta cheia deprinderi unei viteze si acuratete in ceea ce priveste aptitudinile mental matematice ale tale. Ele pot fi folositoare in diverse apicatii cum ar fii teste IQ, teste de aptitudine, testele de aplicare la job-uri, teste militare, ele pot fi utile la birou si chiar acasa.
    Astazi va prezint primul episod, si anume „Inmultirea”. Sper sa va fie de folos. Unele le puteti sti deja. O sa va iau usor cu scurtaturi simple...

    Inmultirea:

    Inmultirea folosind multiplii:
    12 x 15 = 12 x 5 x 3 = 60 x 3 = 180

    Inmultirea prin distributie:
    12 x 17 = (12 x 10) + (12 x 7) = 120 + 84 = 204

    Inmultirea cu „adaugare si scadere”:
    12 x 47 = 12 x (50 - 3) = (12 x 50) – (12 x 3) = 600 – 36 = 564

    Inmultirea numerelor ce se termina cu cifra 5 si cu zecimale diferite:
    45 x 35
    Primul termen: [(4 + 1) x 3] = 15; (4 este prima cifra a nr. 45 si 3 este prima cifra a nr. 35)
    Al doilea termen: 75
    Lipind cele doua termene ajungem la rezultatul = 1575

    Inmultirea numerelor ce se termina cu cifra 5 si au aceeasi zecimala (patratul unui numar):
    25 x 25
    Primul termen: (2 + 1) x 2 = 6
    Al doilea termen: 25
    Lipind cele doua termene ajungem la rezultatul = 625

    Inmultiri grele:
    Daca aveti o inmultire cu un numar mare iar unul dintre ele este prim, puteti subdiviza pentru a afla raspunsul:
    32 x 125, este la fel cu:
    16 x 250, este la fel cu:
    8 x 500, este la fel cu:
    4 x 1000 = 4000


    Inmultirea cu 4:
    58 x 4 = (58 x 2) + (58 x 2) = 116 + 116 = 232

    Inmultirea cu 5:
    Multa lume memoreaza foarte usor inmultirea cu 5, dar la numere mai mari devine mai complex – sau nu?
    Ia orice numar, imparte-l la 2. Daca rezultatul este intreg adauga un 0 la sfarsit. Daca nu, ignora restul impartirii si adauga un 5 la sfarsit. Merge de fiecare data:
    Cu rezultat intreg: 2682 x 5 = (2682 / 2) = 1341 (adauga 0) = 13410
    Cu rest la impartire: 5887 x 5 = (5887 / 2) = 2943,5 (ignora restul si adauga 5) = 29435
    Alta metoda e sa imparti la 2 si sa inmultesti cu 10: 5887 x 5 = (5887 / 2) x 10 = 2943,5 x 10 = 29435 sau
    Si mai simplu inmulteste cu 10 si imparte la 2.

    Inmultirea cu 6:
    Folosind inmultirea prin distributie, inmultim cu 3, apoi cu 2.

    Inmultirea cu 9:
    O metoda implica numararea pe degete. Pentru a inmulti orice numar intre 1 si 9, tine mainile deschise in fata ta, indoaie degetul apartinand numarului pe care doresti sa-l inmultesti (de ex. 9 x 3, indoaie al treilea deget), numara degetele inaintea celui indoit (2) iar apoi degetele dupa degetul indoit (7) – raspunsul este 27.
    Alta metoda mai usoara o reprezinta inmultirea numarului respectiv cu 10, si apoi scaderea rezultatului din numarul original: 8 x 9 = (8 x 10) – 8 = 72

    Inmultirea cu 10:
    Toata lumea o stie, muta-ti punctul zecimal catre dreapta: 14 x 10 = 140

    Inmultirea cu 11:
    Sa presupunem ca vreti sa inmultiti cu 11 un numar din doua cifre.
    Daca rezultatul adunarii celor doua cifre a numarului este mai mica decat 10, atunci adaugati rezultatul intre cele doua cifre: 52 x 11 = 5 (5 + 2) 2 = 572
    Daca rezultatul adunarii celor doua cifre a numarului este mai mare decat zece, atunci inserati a doua cifra a rezultatului intre cifrele nr. initial dupa care adaugati-o pe prima la prima cifra a nr. initial: 99 x 11 = 9 (9 + 9) 9 = (9 + 1) 8 9 = 1089.

    Inmultirea cu 12:
    Inmultiti cu 10 dupa care adunati de doua ori numarul original: 13 x 12 = (13 x 10) + 2 x 13 = 130 + 26 = 156

    Inmultirea cu 13:
    Inmultiti cu 3 dupa care adunati de zece ori numarul original: 15 x 13 = (15 x 3) + (15 x 10) = 45 + 150 = 195

    Inmultirea cu 14:
    Inmultiti cu 7 si apoi cu 2: 12 x 14 = (12 x 7) x 2 = 84 x 2 = 168

    Inmultirea cu 15:
    Inmultiti cu 10 si adaugati de cinci ori numarul original: 16 x 15 = (16 x 10) + (15 x 5) = 160 + 75 = 235

    Inmultirea cu 17:
    Inmultit cu 7 si adaugati de zece ori numarul original: 12 x 17 = (12 x 7) + (12 x 10) = 84 + 120 = 204

    Inmultirea cu 18:
    Inmultiti cu 20 si scadeti de doua ori numarul original: 17 x 18 = (17 x 20) – (2 x 17) = 340 – 34 = 306

    Inmultirea cu 19:
    Inmultiti cu 20 si scadeti numarul original: 16 x 19 = (16 x 20) – 19 = 320 – 14 = 304

    Inmultirea cu 24:
    Inmultiti cu 8 si apoi cu 3: 15 x 24 = (15 x 8) x 3 = 120 x 3 = 360

    Inmultirea cu 25:
    Impartiti la 4 si inmultiti cu 100: 36 x 25 = (36 / 4) x 100 = 9 x 100 = 900

    Inmultirea cu 27:
    Inmultiti cu 30 si scadeti de trei ori numarul original: 17 x 27 = (17 x 30) – (3 x 17) = 510 – 51 = 459

    Inmultirea cu 45:
    Inmultit cu 50 si scadeti de cinci ori numarul original: 16 x 45 = (16 x 50) – (5 x 16) = 800 – 80 = 720

    Inmultirea cu 50:
    Imparte la 2  si apoi inmulteste cu 100: 18 x 50 = (18 / 2) x 100 = 9 x 100 = 900

    Inmultirea cu 98:
    Inmultiti cu 100 si apoi scadeti dublul numarului original: 15 x 98 = (15 x 100) – (2 x 15) = 1500 – 30 = 1470

    Inmultirea cu 99:
    Inmultiti cu 100 si apoi scadeti numarul original: 15 x 99 = (15 x 100) – 15 = 1500 – 15 = 1485

    Inmultirea cu 500:
    Impartiti la 2 si apoi inmultiti cu 1000: 21 x 500 = (21 / 2) x 1000 = 10,5 x 1000 = 10500


    2 comentarii:

    1. La ''inmultiri grele'', primul termen nu e 35, ci 32.
      Iata despre ce vorbesc:
      ,,Inmultiri grele:
      Daca aveti o inmultire cu un numar mare iar unul dintre ele este prim, puteti subdiviza pentru a afla raspunsul:
      35 x 125, este la fel cu:
      16 x 250, este la fel cu:
      8 x 500, este la fel cu:
      4 x 1000 = 4000 ''

      Iar la inmultirea cu 99, trebuie sa inmultim cu 100, si apoi sa scadem numarul original.
      Iata despre ce vorbesc:
      " Inmultirea cu 99:
      Inmultiti cu 99 si apoi scadeti numarul original: 15 x 99 = (15 x 100) – 15 = 1500 – 15 = 1485 "

      Oricum ar fi, frumoasa ideea ta de a posta niste lucruri atat de frumoase, dar pe care doar cei cu o atractie deosebita spre matematica le observa.
      Multa bafta si de aici inainte!

      RăspundețiȘtergere
    2. Da, ai dreptate. Le-am scris aseara in graba si astea mi-au scapat. Mersi mult.

      RăspundețiȘtergere

     
    Page Rank
    contoare